I. KETERANGAN PERORANGAN
1 Nama Lengkap Amam Sukriyanto
2 Kelahiran Situbondo, 53 Tahun yang lalu
II. RIWAYAT PENDIDIKAN
1 Strata 1 Teknik Industri & Pertanian – Universitas Brawijaya,
Malang
1991
2 Strata 2 MBA -The University of Adelaide, Australia 2006
Bergabung dengan BRI Sejak Tahun 1995, Berikut 4 Uraian Jabatan Terakhir Sebelum ditunjuk Sebagai Direktur Bisnis Kecil dan
Menengah BRI :
III. URAIAN JABATAN
No
Jabatan
Rentang Waktu
1 General Manager BRI New York 01-10-2016 s.d 30-06-2018
2 Kepala Divisi Bisnis Internasional 01-07-2018 s.d 31-01-2020
3 Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan 01-02-2020 s.d 31-07-2020
4 SEVP Fixed Assets Management &
Procurement
01-08-2020 s.d 20-01-2021
DAFTAR RIWAYAT HIDUP